Portaria | 017/2023 | 22/05/2023 | NOMEAÇÃO MARIVAN OLIVEIRA DE AQUINO, COORDENADORA DE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Portaria | 016/2023 | 05/04/2023 | CONCEDER a Sra. VALÉRIA LUCENA DA CONCEIÇÃO, do Cargo de ASG, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, sem remuneração, pelo prazo de 03 (três) anos a partir de 05/04/2023 à 03/07/2026 |
| Portaria | 015/2023 | 01/02/2023 | Fica NOMEADA para o cargo de Diretoria de Assistência Social comissionado junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no Município de Darcinópolis/TO, a partir da data de 01 de março de 2023, a servidora Débora Feitosa Campos, CPF: 051.833.431-79. |
| Portaria | 014/2023 | 01/03/2023 | Fica NOMEADA para o cargo de Secretaria Executiva comissionado junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no Município de Darcinópolis/TO, a partir da data de 01 de março de 2023, a servidora Cacilda Maria Cunha Barros, CPF: 302.310.784-04. |
| Portaria | 002/2023 | 04/01/2023 | Fica EXENORADO dos cargos comissionados junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no Município de Darcinópolis/TO, a partir da data de 01 de janeiro de 2023, os servidores abaixo:
- Débora Feitosa Campos, CPF: 051.833.431-79
- Cacilda Maria Cunha Barros, CPF: 302.310.784-04
|
| Portaria | 013/2023 | 01/02/2023 | CONCEDER a Sra. ERALDO SILVA SANTOS, do Cargo Professora P1 Nível 1, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, LICENÇA PARA TRATAR DE ASUNTOS PARTICULARES, sem remuneração, pelo prazo de 03 (TRÊS) meses a partir de 01/02/2023 à 30/04/2023. |
| Portaria | 012/2023 | 01/02/2023 | - CONCEDER a Sra. DULCIMAR MARTINS DA SILVA, do Cargo Professora P1 Nível 1, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, LICENÇA PARA TRATAR DE ASUNTOS PARTICULARES, sem remuneração, pelo prazo de 05 (CINCO) meses a partir de 01/02/2023 à 31/06/2023. |
| Portaria | 011/2023 | 17/03/2023 | Fica EXONERADA por vacância (desligamento de cargo efetivo por aposentadoria) de PROFESSOARA P1N2 CLASSE “D”, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA do Município de Darcinópolis/TO, a partir da data de 17 de março de 2023, a Sra. MARIA DA PAZ COELHO DE SOUSA. |
| Portaria | 010/2023 | 08/03/2023 | Art. 1º - Fica EXONERADA, a pedido, do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PADRÃO I, CLASSE “A”, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA do Município de Darcinópolis/TO, a partir da data de 01 de março de 2023, a Sra. MÁRCIA LOPES DA SILVA, CPF: 023.766.781-96.
|
| Portaria | 009/2023 | 01/03/2023 | PORTARIA N° 009/2023
DARCINÓPOLIS/TO, 01 DE MARÇO DE 2023.
"Institui Comissão de Regularização Fundiária, e dá Outras Providências."
|
| Portaria | 008/2023 | 01/02/2023 | Fica NOMEAÇÃO no cargo comissionado DIRETORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO: Valério da Cruz de Oliveira, Dom Pedro I, Maria Zilda Pereira Alves, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO Município de Darcinópolis/TO, a partir da data de 15 de fevereiro de 2023, a Sra. IRACÉLIA AIRES LIMA. |
| Portaria | 01/2023 | 17/02/2023 | Termo de posse da Sra. Marcia Cristina dias cunha para o cargo em comissão de secretário municipal de educação e cultura. |
| Portaria | 007/2023 | 02/01/2023 | Fica NOMEAÇÃO no cargo comissionado DIRETORA DE COMPRAS, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS do Município de Darcinópolis/TO, a partir da data de 02 de janeiro de 2023, a Sra. LUANDA VEIGA DE SÁ VIANA, CPF: 030.060.731-85. |
| Portaria | 006/2023 | 02/01/2023 | Fica EXONERAÇÃO do cargo comissionado de DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS do Município de Darcinópolis/TO, a partir da data de 02 de janeiro de 2023, a Sra. LUANDA VEIGA DE SÁ VIANA, CPF: 030.060.731-85. |
| Portaria | 005/2023 | 02/01/2023 | Fica EXONERAÇÃO do cargo comissionado de DIRETORA DE COMPRAS, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS do Município de Darcinópolis/TO, a partir da data de 02 de janeiro de 2023, a Sra. VANIRA LOPES MARTINS, CPF: 940.297.251-04. |
| Portaria | 004/2023 | 02/01/2023 | Fica NOMEAÇÃO para responder pelo cargo comissionado de COORDENADOR DE ESPORTE, junto à Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer do Município de Darcinópolis/TO, a partir da data de 02 de janeiro de 2023, o Sr. JESSÉ PEREIRA MARTINS, CPF: 048.712.661-09.
|
| Portaria | 051/2022 | 02/01/2023 | Fica EXONERADO para responder pelo cargo comissionado de COORDENADOR DE ESPORTE, junto à Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer do Município de Darcinópolis/TO, a partir da data de 31 de dezembro de 2022, o Sr. JOSÉ BENTO DE OLIVEIRA, CPF: 487.492.063-20. |
| Portaria | 03/2023 | 02/01/2023 | Fica EXENORADO do cargo comissionado de chefe de divisão junto a Prefeitura Municipal de Darcinópolis/TO, a partir da data de 01 de janeiro de 2023, o Sr. Paulo dos Santos Oliveira, CPF: 028.224.111-66. |
| Portaria | 01/2023 | 02/01/2023 | Fica EXENORADO do cargo comissionado junto a Prefeitura Municipal de Darcinópolis/TO, a partir da data de 01 de janeiro de 2023, a Sra. Irisnei Rodrigues Santana, CPF: 027.889.593-03. |
| Portaria | 049/2022 | 01/11/2022 | “Dispõe sobre NOMEAÇÃO de servidor de provimento de cargo em Comissão do Município de Darcinópolis e, dá outras providências”.
|
|